THE FERNDOWN & DISTRICT U3A

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity provides educational , recreational and social activities in the Ferndown area of Dorset for those no longer in full-time employment. Currently there about 90 groups. Most activities are held from mid-September until the end of May. The subscription is £40 for our accounting year. We have approximately 560 members.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 May 2024
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
71 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dorset
Llywodraethu
- 07 Ionawr 1999: Cofrestrwyd
- Ferndown U3A (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josephine Anne Hutton | Cadeirydd | 13 December 2019 |
|
|
||||
DAVID MICHAEL LAMB | Ymddiriedolwr | 31 January 2024 |
|
|
||||
PAUL ELLIS | Ymddiriedolwr | 15 December 2023 |
|
|
||||
Carole Gwen Ward | Ymddiriedolwr | 15 December 2023 |
|
|
||||
VALARIE ANN TUCKER | Ymddiriedolwr | 15 December 2023 |
|
|
||||
Dr Ansuya Patel | Ymddiriedolwr | 16 December 2022 |
|
|
||||
Deborah Margaret Gill | Ymddiriedolwr | 16 December 2022 |
|
|
||||
Jane Cresswell | Ymddiriedolwr | 12 March 2022 |
|
|
||||
Vivian Lee Dedman | Ymddiriedolwr | 11 March 2022 |
|
|
||||
Angela Margaret Larcombe | Ymddiriedolwr | 12 March 2021 |
|
|
||||
Thelma Evelyn Poole | Ymddiriedolwr | 12 March 2021 |
|
|
||||
Joan Marshall Brearley | Ymddiriedolwr | 12 March 2021 |
|
|
||||
Malcolm Gill | Ymddiriedolwr | 15 December 2017 |
|
|
||||
GLYN HOLDEN BOSANKO | Ymddiriedolwr | 15 December 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/05/2020 | 30/05/2021 | 30/05/2022 | 30/05/2023 | 30/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £64.47k | £25.52k | £42.85k | £55.39k | £73.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £57.97k | £17.69k | £56.99k | £56.65k | £71.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mai 2024 | 27 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mai 2024 | 27 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mai 2023 | 28 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mai 2023 | 28 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mai 2022 | 30 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mai 2022 | 30 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mai 2021 | 27 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mai 2021 | 27 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mai 2020 | 16 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mai 2020 | 16 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 10 DECEMBER 1998 AS AMENDED 12 DECEMBER 2000 as amended on 09 Dec 2016
Gwrthrychau elusennol
1) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC AND IN PARTICULAR THE EDUCATION OF MIDDLE AGED AND OLDER PEOPLE WHO ARE NOT IN FULL TIME GAINFUL EMPLOYMENT IN FERNDOWN AND ITS SURROUNDING LOCALITY. 2) THE PROVISION OF FACILITIES FOR LEISURE TIME AND RECREATIONAL ACTIVITIES WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE ABOVE PERSONS IN THE INTERESTS OF THEIR SOCIAL WELFARE
Maes buddion
FERNDOWN AND ITS SURROUNDING LOCALITY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
4 Aldridge Road
FERNDOWN
Dorset
BH22 8LT
- Ffôn:
- 01202 855560
- E-bost:
- ferndownu3a@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window