Aldborough and Thurgarton Village Care

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Village Care provides support to people living in Aldborough, Norfolk and surrounding villages. It provides a weekly lunch and a volunteer driving service for those (mainly elderly)who cannot get to doctor or hospital appointments.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Norfolk
Llywodraethu
- 09 Tachwedd 1999: Cofrestrwyd
- Aldborough and Thurgarton Village Care (Enw gwaith)
- VILLAGE CARE (Enw gwaith)
- ALDBOROUGH VILLAGE CARE SCHEME (Enw blaenorol)
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keith Good | Ymddiriedolwr | 03 October 2016 |
|
|
||||
Jane Maguire | Ymddiriedolwr | 18 November 2015 |
|
|
||||
David Hooker | Ymddiriedolwr | 18 November 2015 |
|
|
||||
ELAINE HAYTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.30k | £1.75k | £4.17k | £7.17k | £6.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.53k | £1.80k | £5.38k | £6.55k | £8.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 09 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 25 Mawrth 2024 | 54 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 29 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 14 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 10 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON 21 APRIL 1999 NULL AS AMENDED ON 09 NOV 2022 as amended on 09 Nov 2022
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT, TO PROMOTE AND SUPPORT THE WELFARE AND WELLBEING OF PERSONS IN NEED WHOSE PLACE OF RESIDENCE IS WITHIN THE PARISH OF ALDBOROUGH AND THURGARTON OR THE SURROUNDING AREA IN ANY WAY WHICH IS DEEMED CHARITABLE. FOR THE PURPOSE OF THIS DOCUMENT THE SURROUNDING AREA SHALL MEAN WITHIN 5 MILES OF ALDBOROUGH VILLAGE SIGN ON THE VILLAGE GREEN.
Maes buddion
ALDBOROUGH AND THE SURROUNDING AREA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 Old School Cottage
Aldborough
NORWICH
NR11 7NR
- Ffôn:
- 01263768033
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window