Hanes ariannol Canopi Foundation
Rhif yr elusen: 1075749
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.51m | £4.81m | £3.47m | £3.08m | £2.54m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.84m | £4.47m | £3.39m | £2.79m | £3.25m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £38.92k | £39.27k | £127.50k | £13.51k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.36m | £4.61m | £3.23m | £2.87m | £2.24m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £27.29k | £6.53k | £2.65k | £2.36k | £247.81k | |
|
Incwm - Arall | £121.73k | £153.22k | £199.91k | £78.38k | £38.10k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £39.27k | £100.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.84m | £4.47m | £3.39m | £2.79m | £3.25m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £56.37k | £101.94k | £201.58k | £49.30k | £36.47k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.