MOUNT ALVERNIA HOSPITAL
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The hospital was sold to BMI on 23/05/05. The charitable company has ceased trading and will be closed and the process of merging the charity under the FMDM Charity will shortly begin.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2008
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 02 Rhagfyr 1998: Cofrestrwyd
- 20 Hydref 2009: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2004 | 31/12/2005 | 31/01/2007 | 31/01/2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.83m | £11.99m | £34.98k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.80m | £6.50m | £22.35k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2009 | 23 Mehefin 2009 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2008 | 21 Tachwedd 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2008 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2007 | 19 Medi 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2007 | 16 Mai 2007 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2005 | 31 Gorffennaf 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2005 | 02 Awst 2006 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2004 | 18 Awst 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2004 | 18 Awst 2005 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 3RD NOVEMBER 1998 AND SEALED ORDER DATED 7 JULY 2000 (S26).
Gwrthrychau elusennol
(A) TO PROVIDE HOSPITALS AND MEDICAL CENTRES FOR THE RECEPTION, CARE AND TREATMENT OF PATIENTS (B) TO SERVE THE SICK AND THE DYING AND TO CARE FOR THE PHYSICAL, SPIRITUAL AND EMOTIONAL NEEDS OF PATIENTS (C) TO SUPPORT THE CHARITABLE PURPOSES OF THE CONGREGATION OF FRANCISCAN MISSIONARIES OF THE DIVINE MOTHERHOOD AS DECLARED IN A TRUST DEED DATED 1 DECEMBER 1963 AS AMENDED BY A SCHEME DATED 31 OCTOBER 1997 (D) SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES WITHIN THE SCOPE OF THE OBJECTS DEFINED IN CLAUSE 2 OF THE TRUST DEED DATED 1 DECEMBER 1963 AS AMENDED BY A SCHEME DATED 31 OCTOBER 1997 AS THE MAIN BOARD SHALL WITH THE CONSENT OF THE SUPERIOR DECIDE
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window