Ymddiriedolwyr HALBERTON PRIMARY SCHOOL ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1074873
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Deborah Ann Barnett Cadeirydd 15 October 2019
Dim ar gofnod
Hayley Marie Perry Ymddiriedolwr 27 September 2023
Dim ar gofnod
Carly Wooff Ymddiriedolwr 28 September 2022
Dim ar gofnod
Naomi Harris Ymddiriedolwr 14 October 2020
Dim ar gofnod
Marie-Claudine Savage Ymddiriedolwr 14 October 2020
Dim ar gofnod
Janice Atkins Ymddiriedolwr 15 October 2019
Dim ar gofnod
SHARON WEBBER Ymddiriedolwr 01 September 2015
Dim ar gofnod