ymddiriedolwyr RACKENFORD PRIMARY SCHOOL PARENT, TEACHERS AND FRIENDS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1072336
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecile Fouillot-Jones | Cadeirydd | 26 September 2022 |
|
|
||||
Abigail Howarth | Ymddiriedolwr | 17 October 2023 |
|
|
||||
Rachel Hayes | Ymddiriedolwr | 17 October 2023 |
|
|
||||
Dr Helena Wythe | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
||||
Cee Howeson | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|
||||
ELEANOR FRANCES DENNO | Ymddiriedolwr | 23 May 2019 |
|
|||||
Amy Kennedy Heywood | Ymddiriedolwr | 23 May 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.