ymddiriedolwyr THE FRAZER NASH ARCHIVES
Rhif yr elusen: 1072918
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER LIVESEY | Cadeirydd | 01 May 2008 |
|
|
||||
Thomas Louis Philip Hunt | Ymddiriedolwr | 29 July 2024 |
|
|
||||
Clive Godsell | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
Robert Mellors | Ymddiriedolwr | 26 September 2019 |
|
|
||||
Dr Matthew William Vincent | Ymddiriedolwr | 10 December 2016 |
|
|
||||
LOUISE MARY BUNTING | Ymddiriedolwr | 14 June 2012 |
|
|
||||
JOHN CHESTER MARSH | Ymddiriedolwr | 14 June 2012 |
|
|
||||
ROGER SPENCER RICHMOND | Ymddiriedolwr | 01 January 2006 |
|
|
||||
WINSTON JOHN TEAGUE | Ymddiriedolwr | 01 January 2001 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.