Hanes ariannol CHAPEL ALLERTON PRIMARY SCHOOL PARENT STAFF ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1072347
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.96k £7.09k £9.80k £14.16k £16.71k
Cyfanswm gwariant £5.29k £8.32k £5.27k £18.79k £12.18k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A