ymddiriedolwyr LOVEL END NURSERY
Rhif yr elusen: 1072991
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JENNIE HACKETT | Cadeirydd | 02 June 2020 |
|
|
||||
JANET SURMAN | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Emily Roberts | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||
Roxanne Jahansouz | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Daniela Bennett | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
Emma Burge | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Sarah Green | Ymddiriedolwr | 29 April 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.