COMPASS CHILDREN'S CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of care , rehabilitation and legal aid services to street and at risk children in Mexico, Honduras,Guatemala and Nicaragua.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Llety/tai
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Affganistan
- Akrotiri
- Albania
- Algeria
- Andorra
- Angola
- Anguilla
- Antarctica
- Antigwa A Barbuda
- Ariannin
- Armenia
- Aruba
- Aserbaijan
- Awstralia
- Awstria
- Bahrain
- Bangladesh
- Barbados
- Belarws
- Belize
- Benin
- Bermuda
- Bhwtan
- Bolifia
- Bosnia And Herzegovina
- Botswana
- Brasil
- Brunei
- Burkina Faso
- Bwlgaria
- Bwrwndi
- Byrma
- Cabo Verde
- Caledonia Newydd
- Cambodia
- Camerwn
- Canada
- Cenia
- Chile
- Ciwba
- Colombia
- Congo
- Congo (Gweriniaeth Ddemocrataidd)
- Costa Rica
- Croatia
- Cyprus
- De Affrica
- De Corea
- De Georgia
- Dekelia
- Denmarc
- Djibouti
- Dominica
- Ecwador
- El Salvador
- Eritrea
- Estonia
- Ethiopia
- Ffiji
- Ffrainc
- Gabon
- Gaiana
- Georgia
- Gerner
- Ghana
- Gibraltar
- Gogledd Corea
- Gogledd Iwerddon
- Grenada
- Groeg
- Guadeloupe
- Guam
- Guatemala
- Guinea Gyhydeddol
- Guiné-bissau
- Guinée
- Guyan Ffrengig
- Gweriniaeth Canol Affrica
- Gweriniaeth De Swdan
- Gwlad Belg
- Gwlad Pwyl
- Gwlad Swazi
- Gwlad Thai
- Gwlad Yr Iâ
- Haiti
- Hondwras
- Hong Kong
- Hwngari
- India
- Indonesia
- Iorddonen
- Irac
- Iran
- Ireland
- Israel
- Jamaica
- Japan
- Jersey
- Kazakstan
- Kiribati
- Kosovo
- Kuwait
- Kyrgyzstan
- Laos
- Latfia
- Lesotho
- Libanus
- Liberia
- Libia
- Liechtenstein
- Lithwania
- Lwcsembwrg
- Macau
- Macedonia
- Madagasgar
- Malawi
- Malaysia
- Maldives
- Mali
- Malta
- Martinique
- Mauritania
- Mauritius
- Mayotte
- Mecsico
- Micronesia
- Moldofa
- Monaco
- Mongolia
- Montenegro
- Montserrat
- Moroco
- Mosambic
- Namibia
- Nauru
- Nepal
- Nicaragwa
- Niger
- Nigeria
- Niue
- Norwy
- Oman
- Pakistan
- Palau
- Panama
- Papua Guinea Newydd
- Paraguai
- Periw
- Philipinas
- Polynesia Ffrengig
- Portiwgal
- Puerto Rico
- Qatar
- Reunion
- Rwanda
- Rwmania
- Rwsia
- Samoa
- Samoa America
- San Marino
- São Tomé A Príncipe
- Sawdi-arabia
- Sbaen
- Seland Newydd
- Senegal
- Serbia
- Seychelles
- Sierra Leone
- Singapore
- Slofacia
- Slofenia
- Somalia
- Sri Lanka
- St Barthelemy
- St Helena
- St Kitts-nevis
- St Lucia
- St Martin
- St Pierre A Miquelon
- St Vincent A Grenadines
- Surinam
- Svalbard
- Sweden
- Syria
- Taiwan
- Tajikistan
- Tanzania
- Tchad
- Tiriogaethau Palesteina
- Tiriogaeth Brydeinig Cefnfor India
- Togo
- Tokelau
- Tomor-leste
- Tonga
- Trinidad A Tobago
- Tsieina
- Tunisia
- Turkmenistan
- Twfalw
- Twrci
- Uganda
- Ukrain
- Unol Daleithiau
- Uzbekistan
- Wrwgwâi
- Y Bahamas
- Y Comoros
- Y Ffindir
- Y Gambia
- Ynys Christmas
- Ynys Gogledd Mariana
- Ynys Manaw
- Ynys Norfolk
- Ynysoedd Cayman
- Ynysoedd Coco (KEELING)
- Ynysoedd Cook
- Ynysoedd Falkland
- Ynysoedd Faroe
- Ynysoedd Marshall
- Ynysoedd Solomon
- Ynysoedd Turks A Caicos
- Ynysoedd Virgin Prydain
- Ynysoedd Virgin Yr Unol Daleithiau
- Ynys Pitcairn
- Ynys Y Pasg
- Yr Aifft
- Yr Alban
- Yr Almaen
- Yr Eidal
- Yr Emiraethau Arabaidd Unedig
- Yr Iseldiroedd
- Yr Ynys Las
- Y Swdan
- Y Swistir
- Y Traeth Ifori
- Y Weriniaeth Ddominicaidd
- Y Weriniaeth Tsiec
Llywodraethu
- 10 Chwefror 1999: Cofrestrwyd
- CASA ALIANZA (Enw gwaith)
- CASA ALIANZA CHARITABLE COMPANY (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helen Bridge | Ymddiriedolwr | 12 June 2021 |
|
|
||||
Mark Brannigan | Ymddiriedolwr | 30 August 2017 |
|
|
||||
Raquel Santamaria Paredes | Ymddiriedolwr | 20 October 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £136.56k | £102.43k | £114.67k | £122.58k | £216.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £132.80k | £109.67k | £108.97k | £128.17k | £203.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 21 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 21 Mai 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 08 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 08 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Awst 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 29 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 29 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 12 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 12 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 14TH OCTOBER 1998, AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION PASSED 25TH JANUARY 1999. AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 01/03/2016 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 28 OCT 2016
Gwrthrychau elusennol
1) THE CHARITY'S OBJECTS ("OBJECTS") ARE SPECIFICALLY RESTRICTED TO THE FOLLOWING: (A) TO PREVENT OR RELIEVE THE EFFECTS OF POVERTY OF CHILDREN, PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY THROUGH THE PROVISION OF HOSTEL ACCOMMODATION, REHABILITATION SERVICES, VOCATIONAL TRAINING AND LEGAL AID; (B) TO PRESERVE LIFE BY PREVENTING THE ILL TREATMENT OF CHILDREN; (C) TO PROMOTE THE HUMAN RIGHTS OF CHILDREN PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY BY PROVIDING TECHNICAL ADVICE TO GOVERNMENTS, NGOS AND OTHER RELEVANT BODIES ON THE CREATION, IMPROVEMENT AND IMPLEMENTATION OF LEGAL, REGULATORY AND ADMINISTRATIVE SYSTEMS IN RELATION TO HUMAN RIGHTS MATTERS; AND (D) TO PROMOTE THE EFFECTIVENESS OF THE CHARITY BY ADVANCING THE EDUCATION OF THE PUBLIC ABOUT THE HEALTH AND WELFARE OF POOR CHILDREN; IN ALL CASES ANYWHERE IN THE WORLD
Maes buddion
LATIN AMERICA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Unit 2
The Business Exchange
Rockingham Road
Kettering
- Ffôn:
- 01536526447
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window