THE SLYNN FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The foundation was established to provide support advice to countries of Europe and other parts of the world. This is done through lectures and seminars to lawyers in these countries, and to create and award fellowships, to help promising young lawyers to spend a period in London gaining .useful practical experience .
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 04 April 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £64,691 o 2 gontract(au) llywodraeth
Pobl

19 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Llundain Fwyaf
- Albania
- Bahrain
- Eritrea
- Georgia
- Macedonia
- Tiriogaethau Palesteina
- Ukrain
Llywodraethu
- 02 Rhagfyr 1998: Cofrestrwyd
- LORD SLYNN OF HADLEY EUROPEAN LAW FOUNDATION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Scott | Ymddiriedolwr | 13 May 2025 |
|
|
||||
Simon Smith | Ymddiriedolwr | 05 November 2024 |
|
|
||||
The Rt Hon Sir David Bean | Ymddiriedolwr | 29 October 2024 |
|
|
||||
The Rt Hon Lady Leoona Dorrian | Ymddiriedolwr | 29 October 2024 |
|
|
||||
The Hon Mrs Justice Lucy Morgan Theis | Ymddiriedolwr | 29 October 2024 |
|
|
||||
The Hon Mrs Justice Sara Cockerill | Ymddiriedolwr | 29 October 2024 |
|
|
||||
Professor David Ormerod CBE KC Hon | Ymddiriedolwr | 23 April 2024 |
|
|
||||
Roger James Coventry | Ymddiriedolwr | 23 April 2024 |
|
|
||||
The Rt Hon Vivien Rose DBE PC | Ymddiriedolwr | 23 January 2024 |
|
|
||||
Walter James Wolffe | Ymddiriedolwr | 24 March 2022 |
|
|||||
Merethe Borge MacLeod | Ymddiriedolwr | 14 March 2022 |
|
|
||||
His Hon Sir Howard Morrison | Ymddiriedolwr | 14 March 2022 |
|
|
||||
Claire Ann Lindley | Ymddiriedolwr | 14 March 2022 |
|
|
||||
The Rt Hon Sir Stephen John Irwin | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Benjamin Phillip Matthew Yallop JP | Ymddiriedolwr | 04 May 2020 |
|
|
||||
The Hon Mrs Justice Maura Patricia McGowan | Ymddiriedolwr | 04 May 2020 |
|
|
||||
Sir Nicholas John Blake | Ymddiriedolwr | 10 November 2018 |
|
|
||||
STEPHEN JOHN LEWIS | Ymddiriedolwr | 19 January 2012 |
|
|
||||
Julian Acratopulo | Ymddiriedolwr | 18 January 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 04/04/2020 | 04/04/2021 | 04/04/2022 | 04/04/2023 | 04/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £62.11k | £5.45k | £61.37k | £75.21k | £116.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £59.23k | £17.98k | £62.18k | £51.82k | £88.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £60.81k | N/A | £41.68k | £73.91k | £64.69k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 04 Ebrill 2024 | 06 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 04 Ebrill 2024 | 06 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 04 Ebrill 2023 | 16 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 04 Ebrill 2023 | 16 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 04 Ebrill 2022 | 03 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 04 Ebrill 2022 | 03 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 04 Ebrill 2021 | 30 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 04 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 04 Ebrill 2020 | 03 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 04 Ebrill 2020 | 03 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 27/05/1998 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 11/04/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27/07/2011 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 11/08/2011
Gwrthrychau elusennol
(1) THE CENTRAL OBJECT FOR WHICH THE COMPANY IS ESTABLISHED IS TO PROMOTE AND ENCOURAGE FOR THE PUBLIC BENEFIT EDUCATION AIMED AT IMPROVING JUDICIAL AND LEGAL SYSTEMS IN EUROPE AND IN OTHER PARTS OF THE WORLD. THIS CENTRAL OBJECT WILL INCLUDE IN PARTICULAR THE FOLLOWING SPECIFIC OBJECTS: A. THE PROMOTION AND ENCOURAGEMENT OF EDUCATION AIMED AT ADVANCING THE RULE OF LAW IN ALL ITS ASPECTS AND THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS; B. THE PROMOTION AND ENCOURAGEMENT OF EDUCATION IN ALL ASPECTS OF EUROPEAN AND HUMAN RIGHTS LAW; AND C. THE PROMOTION AND ENCOURAGEMENT OF EDUCATION IN ALL FORMS OF ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION. (2) THE COMPANY MAY ACHIEVE THESE OBJECTS IN SUCH WAYS AS THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME SEE FIT, AND IN PARTICULAR: A. WHETHER BY ITSELF OR IN COLLABORATION WITH OTHERS PROMOTING, ORGANISING OR RUNNING CONFERENCES, LECTURES, SEMINARS, TUTORIALS OR OTHER COURSES OF EDUCATION BENEFIT; B. ASSISTING IN THE PROVISION OF OR PROVIDING FELLOWSHIPS AND SCHOLARSHIPS AIMED AT PROVIDING KNOWLEDGE AND PRACTICAL EXPERIENCE OF THE TOPICS THE FOUNDATION IS CONCERNED TO PROMOTE; C. HOLDING A SLYNN FOUNDATION LECTURE EVERY YEAR; D. ANY OTHER ACTS OR THINGS WHICH ARE INTENDED TO FURTHER THE OBJECTS OF THE COMPANY OR ARE CONDUCIVE OR INCIDENTAL TO DOING SO.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CLIFFORD CHANCE LLP
10 UPPER BANK STREET
LONDON
E14 5JJ
- Ffôn:
- 07900167589
- E-bost:
- slynn-foundation@outlook.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window