Hanes ariannol RICHMOND ADVICE AND INFORMATION ON DISABILITY (RAID)
Rhif yr elusen: 1074788
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £671.79k | £635.83k | £735.91k | £760.14k | £1.03m | |
|
Cyfanswm gwariant | £734.03k | £602.87k | £720.87k | £776.23k | £1.00m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £469.60k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £448.78k | £429.82k | £448.02k | £380.31k | £476.19k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £6.96k | £37.64k | £8.82k | £35.81k | £10.32k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £627.54k | £557.21k | £694.67k | £0 | £988.37k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.29k | £2.56k | £2.43k | £528 | £4.99k | |
|
Incwm - Arall | £35.00k | £38.42k | £29.99k | £684.31k | £30.34k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £734.03k | £602.87k | £720.87k | £776.23k | £1.00m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.29k | £4.53k | £4.38k | £5.02k | £4.42k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.