Hanes ariannol Croydon Mencap
Rhif yr elusen: 1073063
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £562.41k | £493.14k | £549.40k | £675.47k | £581.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £572.52k | £567.78k | £562.68k | £706.17k | £676.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £333.44k | £368.64k | £428.78k | £387.46k | £436.52k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £57.55k | £57.55k | £57.55k | £25.90k | £49.27k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £13.74k | N/A | £15.43k | £167.69k | £60.77k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £14.35k | N/A | £7.46k | £6.60k | £8.38k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £413.18k | N/A | £506.13k | £493.91k | £505.42k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.98k | N/A | £5.98k | £5.39k | £7.26k | |
|
Incwm - Arall | £115.16k | N/A | £14.40k | £1.87k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £2.00k | £10.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £572.52k | N/A | £562.68k | £706.17k | £676.45k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £65.96k | N/A | £13.64k | £5.72k | £2.40k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.