ymddiriedolwyr Croydon Mencap
Rhif yr elusen: 1073063
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzanne Phyllis Culling | Ymddiriedolwr | 18 November 2021 |
|
|
||||
Stuart Michael James Dunk | Ymddiriedolwr | 28 April 2020 |
|
|
||||
Angelene Rackett | Ymddiriedolwr | 08 November 2018 |
|
|
||||
DAVID CONGDON | Ymddiriedolwr | 21 October 2013 |
|
|
||||
JAMES WILLIAM KIAMTIA-COOPER | Ymddiriedolwr | 24 November 2011 |
|
|
||||
TIM FLOOD | Ymddiriedolwr | 11 March 2003 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.