Hanes ariannol THE SNAITH AND COWICK PLAY SCHEME

Rhif yr elusen: 1081190
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2007 31/08/2008 31/08/2009 31/10/2010 31/10/2011
Cyfanswm Incwm Gros £15.24k £7.95k £11.01k £11.00k £12.87k
Cyfanswm gwariant £11.42k £9.72k £10.64k £10.50k £12.39k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A