Hanes ariannol WEST OF ENGLAND SCHOOLS SAILING ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1075050
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012
Cyfanswm Incwm Gros £40.91k £20.77k £36.38k £80.13k £52.39k
Cyfanswm gwariant £28.99k £32.52k £35.22k £77.38k £49.11k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A