Hanes ariannol LIONS CLUBS INTERNATIONAL DISTRICT 105SC CHARITY TRUST

Rhif yr elusen: 1072984
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £84.09k £42.69k £128.86k £122.16k £91.23k
Cyfanswm gwariant £79.97k £42.76k £128.23k £116.18k £81.48k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A