GAMBICATS
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Gambicats monitors the health of stray cats and dogs in the Gambia and provides neutering support. Gambians are given financial help to encourage neutering. Local vets assist all year and an outside vet team visits annually. Feeding programme during rainy season.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 28 February 2022
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anifeiliaid
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Y Gambia
Llywodraethu
- 21 Ebrill 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1096814 THE GAMBIA HORSE AND DONKEY TRUST
- 25 Mawrth 1999: Cofrestrwyd
- 21 Ebrill 2023: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
- GAMBIDOGS (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Talu staff
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2018 | 28/02/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.81k | £46.70k | £21.73k | £17.82k | £23.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £36.53k | £17.01k | £34.02k | £13.49k | £30.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 14 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 01 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 04 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 16 OCTOBER 1998 AS AMENDED BY DEED OF VARIATION 7 MARCH 1999 as amended on 29 Nov 2018
Gwrthrychau elusennol
1) TO RELIEVE THE SUFFERING OF ANIMALS IN NEED OF CARE AND ATTENTION, AND IN PARTICULAR, TO ARRANGE FOR THE CARE, NEUTERING AND SPAYING OF FERAL CATS IN THE GAMBIA 2) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN ALL ASPECTS OF THE CARE AND PROTECTION OF ANIMALS
Maes buddion
GAMBIA
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window