Hanes ariannol GUMBOOTS COMMUNITY NURSERY
Rhif yr elusen: 1072469
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £349.10k | £453.59k | £649.36k | £760.82k | £698.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £353.34k | £493.85k | £541.20k | £618.47k | £729.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £149.70k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £25.74k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £3.45k | £1.40k | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £3.72k | £439 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £637.99k | £757.46k | £697.70k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £193 | £947 | £1.00k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £4.00k | £575 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £3.45k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £521.54k | £596.70k | £724.54k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £18.00k | £20.25k | £4.70k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.