Hanes ariannol RIVER CHURCH
Rhif yr elusen: 1082181
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2007 | 31/12/2008 | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 30/04/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £519.04k | £658.00k | £498.06k | £526.78k | £644.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £517.43k | £632.20k | £504.76k | £509.76k | £711.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £478.55k | £493.74k | N/A | £479.54k | £556.57k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £4.18k | £851 | N/A | £5.51k | £14.10k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £25.96k | £140.29k | N/A | £40.91k | £59.91k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.58k | £8.93k | N/A | £478 | £644 | |
|
Incwm - Arall | £3.77k | £14.20k | N/A | £341 | £13.23k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £514.17k | £628.11k | N/A | £506.28k | £703.59k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.68k | £4.10k | N/A | £3.20k | £6.28k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £54.86k | £74.51k | N/A | £22.67k | £42.09k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.