Hanes ariannol BEfriend

Rhif yr elusen: 1072538
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £137.68k £214.00k £222.07k £296.66k £390.78k
Cyfanswm gwariant £169.31k £195.65k £224.95k £293.35k £387.86k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £60.38k £33.88k £38.56k £53.92k £139.16k