Hanes ariannol OLD BAKEHOUSE MILLENNIUM GREEN TRUST

Rhif yr elusen: 1072480
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £2.52k £1.46k £3.39k £1.78k £1.59k
Cyfanswm gwariant £1.88k £2.06k £3.34k £1.89k £2.39k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A