ymddiriedolwyr THE LANDSCAPE INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1073396
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noel Farrer FLI | Cadeirydd | 01 July 2021 |
|
|
||||
CAROLIN GOHLER FLI | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|||||
Mark Smeeden CMLI | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Ian Phillips CMLI | Ymddiriedolwr | 10 April 2023 |
|
|
||||
Adam Barker AMLI MRTPI | Ymddiriedolwr | 08 December 2021 |
|
|
||||
Mathew Haslam CMLI | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
JANE CLARKE | Ymddiriedolwr | 18 March 2021 |
|
|
||||
MARC NORDEN | Ymddiriedolwr | 18 March 2021 |
|
|
||||
Christine House CMLI | Ymddiriedolwr | 06 February 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.