Hanes ariannol MAGNA TRUST
Rhif yr elusen: 1074578
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/03/2019 | 29/03/2020 | 29/03/2021 | 29/03/2022 | 29/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.06m | £2.23m | £1.05m | £2.20m | £4.06m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.12m | £3.16m | £2.01m | £2.59m | £3.58m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £294.77k | £419.57k | £1.14m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £62.80k | £82.21k | £349.23k | £509.28k | £1.26m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.29m | £1.37m | £143.48k | £994.27k | £1.72m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £716.55k | £704.58k | £176.20k | £596.02k | £699.20k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £242 | £354 | £44 | £28 | £4.14k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £65.00k | £385.20k | £104.01k | £384.82k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.24m | £2.25m | £1.80m | £2.02m | £2.52m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £879.29k | £906.06k | £210.23k | £571.42k | £1.05m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £16.78k | £16.17k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.