JOHN SNOW INTERNATIONAL EUROPE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2008
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
Llywodraethu
- 05 Awst 1999: Cofrestrwyd
- 29 Mehefin 2009: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- JSI EUROPE (Enw gwaith)
- JOHN SNOW INTERNATIONAL RESEARCH AND TRAINING ( UK ) (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2004 | 31/03/2008 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.44m | £3.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.43m | £7.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2008 | 23 Mehefin 2009 | 143 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2007 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2007 | 23 Mehefin 2009 | 509 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2006 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2006 | 24 Mehefin 2009 | 875 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2004 | 09 Medi 2005 | 9 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2004 | 28 Medi 2005 | 28 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 27TH OCTOBER 1998, AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 8TH JULY 1999
Gwrthrychau elusennol
THE COMPANY'S OBJECTS ARE TO ADVANCE THE PRESERVATION AND PROTECTION OF HEALTH THROUGHOUT THE WORLD BY EXCLUSIVELY CHARITABLE MEANS AND, IN PARTICULAR, BY THE CARRYING OUT OF RESEARCH AND THE PUBLICATION OF THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH.
Maes buddion
WORLDWIDE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window