MAINSTONE COMMUNITY ASSOCIATION LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote the benefit of the inhabitants of Mainstone and the neighbourhood and to establish and maintain a Community centre for their use.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dinas Plymouth
Llywodraethu
- 15 Gorffennaf 1999: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roger Sandell | Cadeirydd | 27 June 2022 |
|
|
||||
Colin Hawk | Ymddiriedolwr | 27 June 2022 |
|
|
||||
Patrick Ball | Ymddiriedolwr | 20 June 2022 |
|
|
||||
Deputy Lord Mayor Maddi Bridgeman President | Ymddiriedolwr | 09 March 2022 |
|
|
||||
Richard Billingham | Ymddiriedolwr | 09 March 2022 |
|
|
||||
Davd Bees | Ymddiriedolwr | 11 March 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.12k | £37.33k | £11.75k | £14.81k | £14.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.88k | £19.44k | £11.02k | £11.58k | £16.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £36.00k | £4.14k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 16 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 29 Ebrill 2024 | 151 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 17 Mai 2023 | 168 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 30 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | 30 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 04 Rhagfyr 2020 | 4 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 10 MARCH 1999
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF MAINSTONE, PLYMOUTH, DEVON (HEREINAFTER CALLED ''THE AREA OF BENEFIT'') WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, RACE OR POLITICAL RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS BY ASSOCIATING TOGETHER WITH THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY ORGANISATIONS AND INHABITANTS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATIONAL AND LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS. TO ESTABLISH OR TO SECURE THE ESTABLISHMENT OF A COMMUNITY CENTRE (HEREINAFTER CALLED ''THE CENTRE'') AND TO ESTABLISH MAINTAIN AND MANAGE, OR TO CO-OPERATE WITH ANY LOCAL STATUTORY AUTHORITY IN THE MAINTENANCE AND MANAGEMENT OF SUCH A CENTRE FOR ACTIVITIES PROMOTED BY THE CHARITY AND ITS CONSTITUENT BODIES.
Maes buddion
MAINSTONE PLYMOUTH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Mainstone Sports & Social Club
Pattinson Drive
PLYMOUTH
PL6 8RU
- Ffôn:
- 01752497775
- E-bost:
- mainstonessc@live.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window