ymddiriedolwyr ROYAL AIR FORCES ASSOCIATION MORECAMBE AND LANCASTER BRANCH
Rhif yr elusen: 1072421
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Smith BEM | Ymddiriedolwr | 13 March 2024 |
|
|
||||
Raymond Peter Thomas | Ymddiriedolwr | 11 October 2022 |
|
|
||||
Susan Elisabeth Bray | Ymddiriedolwr | 29 January 2020 |
|
|
||||
John Bates | Ymddiriedolwr | 11 June 2019 |
|
|
||||
David Hodgson | Ymddiriedolwr | 14 February 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.