Hanes ariannol WEAVERTHORPE SCHOOL FUND

Rhif yr elusen: 1075672
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022
Cyfanswm Incwm Gros £6.41k £4.90k £2.67k £2.66k £3.09k
Cyfanswm gwariant £3.73k £2.46k £2.97k £167 £2.55k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A