Hanes ariannol FRIENDS OF THE CHILDREN OF ORISSA

Rhif yr elusen: 1074935
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £243.88k £166.87k £110.05k £151.17k £113.91k
Cyfanswm gwariant £309.17k £134.06k £161.36k £163.92k £147.80k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A