Hanes ariannol THE DUKE OF EDINBURGH'S AWARD
Rhif yr elusen: 1072490
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.71m | £18.33m | £14.74m | £20.76m | £22.38m | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.08m | £17.04m | £14.12m | £17.16m | £22.00m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £193.75k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £212.59k | £263.00k | £1.09m | £823.00k | £3.00m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.34m | £5.71m | £5.51m | £5.52m | £5.07m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £11.41m | £11.94m | £8.93m | £13.26m | £13.86m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £927.00k | £666.00k | £303.00k | £1.98m | £4.40m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.00m | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £30.00k | £22.00k | £3.00k | £2.00k | £7.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £36.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £1.00m | £1.00k | £0 | £15.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £13.49m | £13.47m | £11.65m | £13.72m | £18.87m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.59m | £3.57m | £2.47m | £3.43m | £3.13m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £376.00k | £254.00k | £137.00k | £156.00k | £289.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £618.84k | £1.23m | £2.96m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £114.00k | £135.00k | £120.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.