Hanes ariannol ACTION ON DISABILITY AND WORK UK
Rhif yr elusen: 1072591
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2011 | 30/09/2012 | 30/09/2013 | 30/09/2014 | 01/02/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £778.83k | £765.87k | £517.98k | £179.72k | £107.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £601.65k | £982.26k | £743.51k | £436.54k | £1.22m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £342.92k | £151.18k | £3.60k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £420.47k | £611.00k | £513.32k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.63k | £3.69k | £1.07k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £13.82k | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £131.89k | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £555.26k | £626.35k | £576.87k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.00k | £6.00k | £4.00k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £304.64k | £130.46k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.