Hanes ariannol J W CELL SAVER FUND

Rhif yr elusen: 1073203
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2004 31/10/2005 31/10/2006 31/10/2007 31/10/2008
Cyfanswm Incwm Gros £111.49k £95.54k £14.79k £0 £0
Cyfanswm gwariant £124.18k £152.90k £74.46k £70 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A