WILTSHIRE HISTORIC CHURCHES TRUST

Rhif yr elusen: 1075598
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

We provide grants to help towards the preservation, repair and maintenance of the church fabric. Applications are administered by the local archdeaconaries. Trustees and Deanery Reps meet half-yearly to award grants. Funds are raised from investment income, private donations, bequests, church donations, "Ride & Stride" and "Friends of Wiltshire Churches" membership and fund raising.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £114,013
Cyfanswm gwariant: £220,806

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Wiltshire

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 06 Awst 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 261005 THE HARTHAM CHURCH CHARITABLE TRUST
  • 20 Mai 1999: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

17 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
HIS HONOUR MARK EVERALL KC Cadeirydd 15 December 2011
Dim ar gofnod
Luke March Ymddiriedolwr 14 November 2022
THE SALISBURY CATHEDRAL GIRL CHORISTERS' FUND
Derbyniwyd: Ar amser
WESSEX MEDICAL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF THE WOODFORD VALLEY WITH ARCHERS GATE
Derbyniwyd: Ar amser
THE ASSOCIATION OF THE FRIENDS OF SALISBURY CATHEDRAL
Derbyniwyd: Ar amser
Patrick Wintour Ymddiriedolwr 14 November 2022
Dim ar gofnod
Stephen Lake Rt REv Ymddiriedolwr 31 July 2022
Dim ar gofnod
James Donald Hay Ymddiriedolwr 13 June 2022
Dim ar gofnod
William Hiscocks Ymddiriedolwr 13 June 2022
THE ARDEOLA CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
BRITISH SOCIETY FOR RHEUMATOLOGY
Derbyniwyd: Ar amser
VENERABLE CHRISTOPHER PAUL BRYAN Ymddiriedolwr 08 June 2019
Dim ar gofnod
Rev GRAHAM WARMINGTON Ymddiriedolwr 24 November 2018
Dim ar gofnod
Right Reverend Vivienne Faull Ymddiriedolwr 24 November 2018
Dim ar gofnod
Canon CHARLES WALTER EDWARD RALPH BUCHAN FCA Ymddiriedolwr 13 June 2015
THE TEMPLE ECCLESIASTICAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
SARAH ROSE TROUGHTON Ymddiriedolwr 20 February 2012
Dim ar gofnod
BRIAN WOODRUFFE Ymddiriedolwr 12 December 2011
Dim ar gofnod
MICHAEL JEREMY HODGES Ymddiriedolwr 17 September 2011
THE CAMPAIGN TO PROTECT RURAL ENGLAND WILTSHIRE
Derbyniwyd: Ar amser
THE WILTSHIRE HISTORIC BUILDINGS TRUST LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
FRIENDS OF THE ORDINARIATE OF OUR LADY OF WALSINGHAM
Derbyniwyd: Ar amser
THE ASSOCIATION OF BRITISH MEMBERS OF THE SOVEREIGN MILITARY HOSPITALLER ORDER OF ST. JOHN OF JERUSALEM OF RHODES AND OF MALTA
Derbyniwyd: Ar amser
VENERABLE ALAN PAUL JEANS Ymddiriedolwr
ST BONIFACE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
VISCOUNT PORTMAN'S CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE SALISBURY DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Derbyniwyd: Ar amser
SOWTER CLERICAL LIBRARY
Derbyniwyd: Ar amser
THE MUSEUM OF THE ROYAL ARMY CHAPLAINS DEPARTMENT CIO
Derbyniwyd: Ar amser
ANNE DOYLE DSG Ymddiriedolwr
MELKSHAM FOODBANK AND LIFELINE CIO
Cofrestrwyd yn ddiweddar
MRS ANNE COOKE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
NEIL OWEN SKELTON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £107.51k £104.99k £95.85k £98.58k £114.01k
Cyfanswm gwariant £114.80k £58.94k £97.78k £93.56k £220.81k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 26 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 26 Tachwedd 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 24 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 24 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 15 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 15 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 16 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 16 Ionawr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 14 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 14 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Parkside
Rectory Road
Alderbury
SALISBURY
SP5 3AD
Ffôn:
07715610666