WYRE FOREST DIAL-A-RIDE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provides a door to door community transport service for the residents of Wyre Forest District, Worcestershire and surrounding Counties who are in need of such a service because of age, sickness or disability (mental or physical) or poverty, or because of a lack of availability of adequate and safe public passenger services.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £86,823 o 3 gontract(au) llywodraeth a £17,293 o 5 grant(iau) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
9 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Gaerwrangon
Llywodraethu
- 14 Mehefin 2005: Cofrestrwyd
- DIAL-A-RIDE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glen Michael Collins | Cadeirydd | 13 November 2018 |
|
|
||||
Trudi Elliott | Ymddiriedolwr | 01 March 2025 |
|
|||||
Catherine Foster | Ymddiriedolwr | 01 March 2025 |
|
|||||
Sarah Beadsworth | Ymddiriedolwr | 01 March 2025 |
|
|
||||
Nigel Caldicott | Ymddiriedolwr | 30 May 2023 |
|
|
||||
Peter Simner | Ymddiriedolwr | 30 May 2023 |
|
|
||||
Ian Redfern | Ymddiriedolwr | 26 February 2018 |
|
|
||||
Jonathan HALEY | Ymddiriedolwr | 17 December 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £142.18k | £156.16k | £110.92k | £115.51k | £176.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £133.26k | £135.73k | £121.88k | £129.68k | £145.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £69.98k | £66.93k | £61.57k | £67.15k | £86.82k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.20k | £42.79k | £9.29k | £10.27k | £17.29k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 24 Chwefror 2025 | 24 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 24 Chwefror 2025 | 24 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 13 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 13 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 01 Chwefror 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 01 Chwefror 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 17 Chwefror 2021 | 17 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 17 Chwefror 2021 | 17 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 19 MAY 2005.
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE A COMMUNITY TRANSPORT SERVICE FOR SUCH OF THE INHABITANTS OF WYRE FOREST AND ITS NEIGHBOURHOOD WHO ARE IN NEED OF SUCH SERVICE BECAUSE OF AGE, SICKNESS OR DISABILITY ( MENTAL OR PHYSICAL), OR POVERTY, OR BECAUSE OF A LACK OF AVAILABILITY OF ADEQUATE AND SAFE PUBLIC PASSENGER SERVICES.
Maes buddion
WYRE FOREST AND ITS NEIGHBOURHOOD.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
WFDC Depot
Green Street
Kidderminster
Worcestershire
DY10 1HA
- Ffôn:
- 01562755084
- E-bost:
- info@WFDaR.org.uk
- Gwefan:
-
WFDaR.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window