Hanes ariannol ASHA WOMEN'S CENTRE
Rhif yr elusen: 1076394
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £421.80k | £341.42k | £226.60k | £223.68k | £194.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £356.84k | £318.44k | £290.59k | £244.28k | £239.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £31.19k | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £33.69k | £20.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.