Hanes ariannol ST VINCENT'S HOUSING, LEARNING AND GUIDANCE

Rhif yr elusen: 1073040
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013
Cyfanswm Incwm Gros £272.00k £239.14k £161.24k £102.81k £121.31k
Cyfanswm gwariant £214.29k £188.56k £180.25k £182.25k £207.36k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A