Hanes ariannol FALKLANDS CONSERVATION

Rhif yr elusen: 1073859
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £708.18k £748.54k £1.15m £1.77m £1.57m
Cyfanswm gwariant £579.01k £731.54k £1.02m £1.31m £1.32m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £135.84k £246.21k £296.68k £885.35k £621.56k
Incwm o roddion a chymynroddion £654.45k £711.67k £995.65k £1.48m £1.20m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £30.00k £6.29k £62.95k £109.40k £119.70k
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £3.28k £12.82k £1.01k £23.41k £75.00k
Incwm - Arall £20.45k £17.76k £93.99k £165.99k £181.62k
Incwm - Cymynroddion £0 £1.00k £1.00k £6.76k £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £576.18k £706.94k £994.20k £1.29m £1.29m
Gwariant - Ar godi arian £2.83k £24.60k £25.30k £24.90k £26.76k
Gwariant - Llywodraethu £15.11k £14.37k £15.82k £16.41k £21.21k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £377
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0