Hanes ariannol KINGFISHER CHURCH

Rhif yr elusen: 1078477
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £122.54k £170.55k £185.11k £166.52k £228.75k
Cyfanswm gwariant £136.87k £128.23k £159.11k £168.14k £213.49k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £40.00k