Ymddiriedolwyr TOWNSHEND VILLAGE HALL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1077077

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Judith Mary Langley Scott | Cadeirydd | 07 February 2022 |
|
|
||||
Diana Williams | Ymddiriedolwr | 05 August 2023 |
|
|
||||
Janice Brown | Ymddiriedolwr | 05 August 2023 |
|
|
||||
Kenneth Francis Wakely | Ymddiriedolwr | 03 August 2019 |
|
|
||||
Terry Gregory-Clark | Ymddiriedolwr | 08 July 2017 |
|
|
||||
Diane Elaine Brown | Ymddiriedolwr | 23 November 2014 |
|
|
||||
ROSEMARY ANGELA | Ymddiriedolwr | 04 August 2011 |
|
|
||||
CHRISTINE SARAH CHAPMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.