Ymddiriedolwyr COLERNE VILLAGE HALL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1072699

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Palmer | Ymddiriedolwr | 20 March 2025 |
|
|
||||
Glyn Thomas | Ymddiriedolwr | 04 March 2025 |
|
|
||||
Simon Morgan Youdan | Ymddiriedolwr | 04 April 2024 |
|
|
||||
Sharon Williams | Ymddiriedolwr | 10 January 2024 |
|
|
||||
Natalie Pike | Ymddiriedolwr | 10 January 2024 |
|
|
||||
Anne Skerrett | Ymddiriedolwr | 10 May 2021 |
|
|
||||
Christopher Woods | Ymddiriedolwr | 22 September 2020 |
|
|
||||
Anthena Mary Matthews | Ymddiriedolwr | 23 May 2019 |
|
|
||||
Jacqueline Dawn Bicknell | Ymddiriedolwr | 30 January 2017 |
|
|
||||
Carol Ann Atkinson | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANNE ELIZABETH NICHOLAS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SHEILA MARGARET NICHOLAS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ERICA DOROTHY LAWS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.