Hanes ariannol THE MAYHEW HOME
Rhif yr elusen: 1077588
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.78m | £3.48m | £3.14m | £3.22m | £3.26m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.93m | £3.16m | £3.16m | £2.98m | £3.57m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £4.48k | £3.99k | £5.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £102.90k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.50m | £3.23m | £2.88m | £2.94m | £3.07m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £123.28k | £115.97k | £60.36k | £69.08k | £47.03k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £137.65k | £121.00k | £80.17k | £105.95k | £94.44k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £12.19k | £14.69k | £12.41k | £19.66k | £12.76k | |
|
Incwm - Arall | £12.34k | £1.27k | £105.92k | £86.06k | £36.25k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.56m | £2.09m | £1.41m | £1.81m | £1.87m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.26m | £2.42m | £2.45m | £2.40m | £2.61m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £668.20k | £739.41k | £716.16k | £574.53k | £958.62k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.10k | £13.78k | £16.76k | £11.26k | £35.08k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £73.67k | £72.18k | £5.06k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.