ymddiriedolwyr THE MAYHEW HOME
Rhif yr elusen: 1077588
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julianne Hicks | Cadeirydd | 24 April 2020 |
|
|
||||
HELEN WANDA NOWICKA | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
NIGEL MARTIN LIDDELL | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|||||
SARA BRENNAN-IRELAND | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
RACHAEL MICHELLE CULLINS | Ymddiriedolwr | 02 October 2023 |
|
|
||||
Dr MELISSA MARY UPJOHN | Ymddiriedolwr | 02 October 2023 |
|
|
||||
JULIA VIKTORIA HEINTEL | Ymddiriedolwr | 02 October 2023 |
|
|
||||
Ilana Saltzman | Ymddiriedolwr | 30 January 2023 |
|
|
||||
Christine Maria Amalie LOSECAAT VAN NOUHUYS | Ymddiriedolwr | 30 January 2023 |
|
|||||
Margaret Clare Leischman | Ymddiriedolwr | 30 January 2023 |
|
|
||||
Sabahat Salahuddin | Ymddiriedolwr | 14 April 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.