Hanes ariannol LIVERPOOL BIENNIAL OF CONTEMPORARY ART LIMITED
Rhif yr elusen: 1073956
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.84m | £1.35m | £1.84m | £1.02m | £1.60m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.25m | £1.01m | £1.20m | £1.60m | £1.10m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £980.72k | £980.72k | £1.35m | £994.34k | £1.02m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.52m | £1.01m | £1.07m | £1.01m | £1.04m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £1.00k | £9.17k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £321.05k | £335.19k | £598.93k | £15.45k | £559.08k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.98k | £1.97k | £1.11k | £515 | £1.94k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £162.34k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £1.03m | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.15m | £958.42k | £1.14m | £1.52m | £977.37k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £99.24k | £52.31k | £61.16k | £77.28k | £117.68k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £72.68k | £87.10k | £82.22k | £85.19k | £83.30k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.