ymddiriedolwyr LIVERPOOL BIENNIAL OF CONTEMPORARY ART LIMITED
Rhif yr elusen: 1073956
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kathleen SORIANO | Cadeirydd | 17 October 2016 |
|
|||||
Dr Simon Groom | Ymddiriedolwr | 22 June 2023 |
|
|
||||
Catherine Petitgas | Ymddiriedolwr | 09 March 2023 |
|
|||||
David Heron | Ymddiriedolwr | 09 March 2023 |
|
|
||||
Laurence Pritchard | Ymddiriedolwr | 09 June 2022 |
|
|
||||
Hetain Patel | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
|
||||
Ying Tan | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
|
||||
Scott Smith | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
|
||||
Richard Behari | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
|
||||
Ian James McCarthy | Ymddiriedolwr | 24 October 2019 |
|
|||||
Natasha Bintley | Ymddiriedolwr | 28 March 2019 |
|
|
||||
Jonathan Mark Falkingham | Ymddiriedolwr | 17 October 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.