SUDANESE COMMUNITY AND INFORMATION CENTRE(SCIC)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
General Charitable Purposes Education/Training Disability Relief of Poverty Sport/recreation Economic/Community development/Employment
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Kensington And Chelsea
Llywodraethu
- 29 Gorffennaf 1999: Cofrestrwyd
- S. C. I. C. (Enw gwaith)
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omima Etayeb Hassan Eltayeb | Cadeirydd | 19 June 2022 |
|
|
||||
Rasha Khalafalla | Ymddiriedolwr | 27 February 2025 |
|
|
||||
Hagir Ahmed | Ymddiriedolwr | 27 February 2025 |
|
|
||||
Maha Solyman | Ymddiriedolwr | 27 February 2025 |
|
|
||||
Mohamed Awad Ahmed | Ymddiriedolwr | 27 February 2025 |
|
|
||||
NADIR ELAMIN | Ymddiriedolwr | 19 June 2022 |
|
|
||||
Eihab Abdelmagid | Ymddiriedolwr | 19 June 2022 |
|
|
||||
Ikram Ali Taha | Ymddiriedolwr | 19 June 2022 |
|
|
||||
MOHAMED ELFATIH ELNAIEM | Ymddiriedolwr | 19 June 2022 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.47k | £1.82k | £284 | £9.77k | £9.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.92k | £3.75k | £1.13k | £10.60k | £11.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Mehefin 2024 | 151 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 03 Chwefror 2023 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 11 Ebrill 2022 | 70 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 23 Mehefin 2021 | 143 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 21ST NOVEMBER 1998 AND AMENDED 21ST JULY 1999
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF GREATER LONDON WITH PREFERENCE FOR THOSE INHABITANTS WHO ARE OF SUDANESE ORIGIN AND IN PARTICULAR FOR THE FOLLOWING PURPOSES: (1) TO ADVANCE EDUCATION AND TRAINING (2) TO PROTECT PUBLIC HEALTH AND TO RELIEVE THOSE WHO ARE IN NEED BY REASON OF POV ERTY, SICKNESS AND STRESS (3) TO PROVIDE AND ASSIST IN THE PROVISION OF INFORMATION AND ADVICE TO THOSE IN NEED OF IT (4) THE RELIEF IN NEED OF SUDANESE REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS WHO ARE RESIDENT OR WHO ARE INTENDING TO RESIDE IN THE UNITED KINGDOM BY PROVIDING SUCH PERSONS WITH ADVICE, ASSISTANCE REPRESENTATION, COUNSELLING, TRANSLATION AND INTERPRETING SERVICES (5) TO PROVIDE AND ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR THE RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATIONS OF THE SAID INHABITANTS IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND SO THAT THEIR CONDITIONS OF LIFE MAY BE IMPROVED
Maes buddion
GREATER LONDON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
OFFICE 2, CANALSIDE HOUSE
383 LADBROKE GROVE
LONDON
W10 5AA
- Ffôn:
- 07930696680
- E-bost:
- info@sudanesecic.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window