HARROW HERITAGE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To secure the protection, preservation, restoration and improvement of the character and amenities of the London Borough of Harrow, for the benefit and enjoyment of the public generally and especially the inhabitants of Harrow.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
150 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Harrow
Llywodraethu
- 03 Rhagfyr 1998: Cofrestrwyd
- HARROW NATURE CONSERVATION FORUM (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALIM CHOWDHURY | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|||||
June Rosemary Baxter | Ymddiriedolwr | 07 June 2022 |
|
|
||||
Ghazanfar Ali B.Com FMAT | Ymddiriedolwr | 07 June 2022 |
|
|||||
Edward Youle | Ymddiriedolwr | 09 October 2019 |
|
|||||
JOHN GORDON WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 11 October 2017 |
|
|
||||
JOHN RICHARD ORCHARD | Ymddiriedolwr | 20 October 2016 |
|
|
||||
MARGARET HUITSON | Ymddiriedolwr | 18 July 2016 |
|
|
||||
LESLIE RUTH HONAKER BOLSOVER | Ymddiriedolwr | 16 March 2014 |
|
|
||||
Cllr Janet Mote | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
STEVE BOLSOVER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.75k | £17.23k | £19.67k | £122.21k | £44.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.13k | £13.25k | £17.59k | £59.38k | £29.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £18.61k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 03 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 03 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 15 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 15 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 16 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 03 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 15 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON 14 OCTOBER 1998
Gwrthrychau elusennol
(A) TO SECURE THE PROTECTION PRESERVATION, RESTORATION AND IMPROVEMENT TO THE CHARACTER AND AMENITIES OF THE LONDON BOROUGH OF HARROW FOR THE BENEFIT AND ENJOYMENT OF THE PUBLIC GENERALLY AND ESPECIALLY THE INHABITANTS OF THE BOROUGH; (B) TO PROMOTE THE PRESERVATION OF LANDS AND BUILDINGS OF BEAUTY OR HISTORIC INTEREST AND (AS REGARDS LANDS) OF ECOLOGICAL OR OTHER SCIENTIFIC OR ENVIRONMENTAL IMPORTANCE WITHIN THE BOROUGH AND (C) TO PROMOTE SCHEMES AND AWARDS FOR PROTECTING AND IMPROVING THE ENVIRONMENT.
Maes buddion
LONDON BOROUGH OF HARROW
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
40 Walton Drive
HARROW
HA1 4XA
- Ffôn:
- 0208933 2823
- E-bost:
- info@harrowheritagetrust.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window