THE MEADOWS CHILDREN AND FAMILY WING

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To educate families and the public in better standards of childcare and in the importance of sound relations between parents and children for the maintenance of family life 2) The relief of poverty and the provision of recreational facilities or other leisure time occupation in the interest of social welfare with the object of improving the conditions of life
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £92,311 o 3 grant(iau) llywodraeth
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Gaergrawnt
Llywodraethu
- 05 Awst 2015: y derbyniwyd cronfeydd gan 1066622 EAST CAMBS FAMILY PROJECT
- 15 Ebrill 1999: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sharon Louise Livermore | Cadeirydd | 19 November 2020 |
|
|
||||
Nicola Wallis | Ymddiriedolwr | 29 November 2022 |
|
|||||
Peninnah Sarah Serrano | Ymddiriedolwr | 29 November 2022 |
|
|
||||
Angelina Muller | Ymddiriedolwr | 04 November 2021 |
|
|
||||
Dr Zarah Jawad | Ymddiriedolwr | 04 November 2021 |
|
|
||||
Claire Thompson | Ymddiriedolwr | 04 November 2021 |
|
|
||||
Stacey May | Ymddiriedolwr | 26 October 2018 |
|
|
||||
Junko Grant-Hotsuki | Ymddiriedolwr | 28 July 2015 |
|
|
||||
Petra Beranova | Ymddiriedolwr | 29 November 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £126.74k | £201.35k | £152.16k | £221.35k | £124.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £138.44k | £162.84k | £186.68k | £156.29k | £177.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £94.19k | £94.93k | £130.16k | £155.33k | £92.31k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 04 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 04 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 17 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 17 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 13 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 13 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 07 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 07 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 15 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 15 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON THE 19 MARCH 1997, AMENDED 30TH MARCH 1999 AND 19 APRIL 2004.
Gwrthrychau elusennol
1. TO EDUCATE FAMILIES AND THE PUBLIC IN BETTER STANDARDS OF CHILDCARE, AND IN THE IMPORTANCE OF SOUND RELATIONS BETWEEN PARENTS AND CHILDREN FOR THE MAINTENANCE AND ENRICHMENT OF FAMILY LIFE; 2. THE RELIEF OF POVERTY AND THE PROVISION OF RECREATIONAL FACILITIES OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF PERSONS HAVING NEED OF THESE FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, POVERTY OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES.
Maes buddion
CAMBRIDGESHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Meadows Community Centre
299 Arbury Road
CAMBRIDGE
CB4 2JL
- Ffôn:
- 01223 508144
- E-bost:
- info@mcfw.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window