WILLENHALL COMMUNITY MONEY ADVICE CENTRE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide welfare rights and money advice services to local residents facing economic problems, to include face to face advice at Willenhall Advice Centre Offices plus other venues in neighbouring communities. Housing and working to develop the south east Credit Union and enable it to expand its savings, loans and insurance facilities within its Common Bond.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2015
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £140,744 o grant(iau) llywodraeth
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Coventry
Llywodraethu
- 25 Mai 2016: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1015216 COVENTRY INDEPENDENT ADVICE SERVICE
- 24 Mawrth 1999: Cofrestrwyd
- 25 Mai 2016: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (S.74))
- WILLENHALL ADVICE CENTRE (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £125.88k | £115.66k | £117.19k | £112.96k | £157.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £179.68k | £144.58k | £146.18k | £133.46k | £124.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £140.74k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | 07 Rhagfyr 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | 07 Rhagfyr 2015 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2014 | 10 Ebrill 2015 | 69 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2014 | 10 Ebrill 2015 | 69 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2013 | 10 Rhagfyr 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2013 | 05 Rhagfyr 2014 | 308 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 17 SEPTEMBER 1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 1 MARCH 1999
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF POVERTY AND THE ADVANCEMENT OF PUBLIC EDUCATION OF THE RESIDENTS OF WILLENHALL AND THE SOUTH EAST AREA OF COVENTRY IN MATTERS RELATING TO PERSONAL FINANCE
Maes buddion
WILLENHALL AND THE SOUTH EAST AREA OF COVENTRY
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window