Hanes ariannol DORSET ROAD COMMUNITY CENTRE (ATHERTON) LIMITED

Rhif yr elusen: 1077240
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 85 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2019 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023
Cyfanswm Incwm Gros £35.72k £35.72k £30.78k £42.65k £41.86k
Cyfanswm gwariant £46.29k £46.29k £36.84k £39.79k £47.86k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £19.31k £11.17k £7.55k