ymddiriedolwyr AQUABATS SPORTS AND SOCIAL CLUB FOR VISUALLY IMPAIRED PEOPLE
Rhif yr elusen: 1076921
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Anton Pemberton | Ymddiriedolwr | 17 July 2024 |
|
|
||||
Deborah Colleen Levy Chapman | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|
||||
Sophie Lagou | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|
||||
Terance John White | Ymddiriedolwr | 22 September 2022 |
|
|
||||
Pardeep Singh Gill | Ymddiriedolwr | 21 March 2019 |
|
|
||||
Paul O'Loughlin | Ymddiriedolwr | 08 March 2018 |
|
|
||||
DAVID JOHN BAMBER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Arthur Brian Payne | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Timothy David Bamber | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.